21. juli 2022Endring i eierkretsenGlobal Group Ventures IVSAnastasia Christina Sølvason er ikke lenger registrert som reell eier av Global Group Ventures IVS.Se mere
23. mars 2022Ny status UNDER KONKURSGlobal Group Ventures IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Anastasia Christina Sølvason eier 100% av virksomheten.Se mere
20. januar 2022Anastasia Christina Sølvason slutter som adm. direktørGlobal Group Ventures IVSAnastasia Christina Sølvason slutter som adm. direktør i Global Group Ventures IVS.Se mere
20. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGGlobal Group Ventures IVSTidligere status: Normal. Anastasia Christina Sølvason eier 100% av virksomheten.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 0 Global Group Ventures IVSGlobal Group Ventures IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. januar 2020 til 6. januar. Anastasia Christina Sølvason er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mars 2021AdresseendringGlobal Group Ventures IVSGlobal Group Ventures IVS flytter fra Skodsborg til Kastrup. Anastasia Christina Sølvason er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. februar 2021Anastasia Christina Sølvason blir adm. direktørGlobal Group Ventures IVSAnastasia Christina Sølvason blir adm. direktør i Global Group Ventures IVS.Se mere
3. februar 2021Ivan Sølvason slutter som adm. direktørGlobal Group Ventures IVSIvan Sølvason slutter som adm. direktør i Global Group Ventures IVS. Anastasia Christina Sølvason eier 100% av virksomheten.Se mere
13. september 2020Overskudd på DKK 0 Global Group Ventures IVSGlobal Group Ventures IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. januar 2019 til 6. januar. Anastasia Christina Sølvason eier 100% av virksomheten.Se mere
18. mars 2019Endring i eierkretsenGlobal Group Ventures IVSAnastasia Christina Sølvason registrert som reell eier av Global Group Ventures IVS.Se mere