30. mai 2002Anders Birksteen forlater styretDIM 397 A/SAnders Birksteen forlater styret for DIM 397 A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. mai 2002Anders Birksteen forlater ledelsenDIM 397 A/SAnders Birksteen forlater ledelsen for DIM 397 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
22. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortDIM 397 A/SDIM 397 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Anders Birksteen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortDIM 397 A/SDIM 397 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anders Birksteen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortDIM 397 A/SDIM 397 A/S offentliggjør regnskap for perioden 4. juli 1997 til 31. desember 1998. Anders Birksteen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 1998Anders Birksteen blir med i styretDIM 397 A/SAnders Birksteen blir med i styret for DIM 397 A/S.Se mere
21. april 1998Erik Christian Hoelgaard blir med i styretDIM 397 A/SErik Christian Hoelgaard erstatter Torben Olsen i styret for DIM 397 A/S etter en periode på 10 måneder. Anders Birksteen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 1997StiftelseDIM 397 A/SDIM 397 A/S stiftes i bransjen isenkramforretninger. Anders Birksteen er medlem af ledelsen.Se mere