Anders Boel Johnsen har været i direktionen for TANDLÆGE ANDERS BOEL ApS siden 2013 og er desuden direktør i Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Sundhedshusets Tandlæger I/S og Tandlægeselskabet Anders Boel ApS.
Tandlægeholdingselskabet Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Boel Johnsen er medlem af ledelsen.
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Kolding 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Boel Johnsen er medlem af ledelsen.
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Boel Johnsen eier 51% av virksomheten.
Tandlægeselskabet Anders Boel IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Tandlægeselskabet Anders Boel ApS. Anders Boel Johnsen er medlem af ledelsen.
Tandlægeholdingselskabet Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. desember 2020. Anders Boel Johnsen eier 100% av virksomheten.