22. april 2012Trine Bording Hestbek blir med i styretATCH 1323 A/STrine Bording Hestbek erstatter Anders Bording Damgaard i styret for ATCH 1323 A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortATCH 1323 A/SATCH 1323 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Anders Bording Damgaard er medlem av styret.Se mere
6. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortATCH 1323 A/SATCH 1323 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2009 til 31. mars. Anders Bording Damgaard er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2009AdresseendringATCH 1323 A/SATCH 1323 A/S flytter til ny adresse i Herning. Anders Bording Damgaard er medlem av styret.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2009 offentligjortATCH 1323 A/SATCH 1323 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. mars. Anders Bording Damgaard er medlem av styret.Se mere
27. mars 2009Anders Bording Damgaard blir med i styretATCH 1323 A/SAnders Bording Damgaard erstatter Hanne Stadsgaard Bording i styret for ATCH 1323 A/S etter en periode på 9 år.Se mere