17. november 2005Anders Borje Larsson forlater styretCASCADE A/SAnders Borje Larsson forlater styret for CASCADE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
15. november 2004Ny status UNDER KONKURSCASCADE A/STidligere status: Normal. Anders Borje Larsson er medlem av styret.Se mere
28. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortCASCADE A/SCASCADE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Anders Borje Larsson er medlem av styret.Se mere
10. mai 2004Flint Hoya Frost forlater styretCASCADE A/SFlint Hoya Frost forlater styret for CASCADE A/S etter en periode på 5 år. Anders Borje Larsson er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2004Erstatning i styretCASCADE A/S3 endringer i styret for CASCADE A/S. Anders Borje Larsson er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2004Christian Ulrik Andersen blir med i ledelsenCASCADE A/SChristian Ulrik Andersen erstatter Anders Borje Larsson i ledelsen for CASCADE A/S etter en periode på 9 år.Se mere
5. mai 2004AdresseendringCASCADE A/SCASCADE A/S flytter fra Rønnede til Ringsted. Anders Borje Larsson er medlem av styret.Se mere
5. mai 2004Nytt navn: CASCADE A/SCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S skifter navn til CASCADE A/S. Anders Borje Larsson er medlem av styret.Se mere
6. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 31. desember 2002. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareCASCADE COMPUTING A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2002AdresseendringCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S flytter fra Brøndby til Rønnede. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2001Svend Henrik Jensen forlater styretCASCADE COMPUTING A/SSvend Henrik Jensen forlater styret for CASCADE COMPUTING A/S etter en periode på 6 år. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 1999Flint Hoya Frost blir med i styretCASCADE COMPUTING A/SFlint Hoya Frost blir med i styret for CASCADE COMPUTING A/S. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 1998Jan-Olof Ohlsson forlater styretCASCADE COMPUTING A/SJan-Olof Ohlsson forlater styret for CASCADE COMPUTING A/S etter en periode på 3 år. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortCASCADE COMPUTING A/SCASCADE COMPUTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Anders Borje Larsson er medlem af ledelsen.Se mere