11. septemberOverskudd på DKK 324 mio.DS GRUPPEN A/SDS GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Anders Brinch Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. septemberOverskudd på DKK 32 mio.DS ELCOBYG A/SDS ELCOBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Anders Brinch Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. september · building-supply.dkLedelsesændring: En af landets største erhvervsentreprenører henter ny salgsdirektørDe sidste medlemmer af direktionen er Anders Brinch Sørensen, adm. direktør for DS Elcobyg, og Thomas Lundgaard Rasmussen, adm. direktør for DS Stålprofil. Les artikkel
30. april · jv.dkStor virksomhed køber sønderjysk betonfabrikDet giver os en fleksibilitet og styrke, fortæller Anders Brinch Sørensen, CEO, DS Elcobyg A/S. Les artikkel
30. april · building-supply.dkDS Elcobyg styrker positionen som totalleverandør med strategisk opkøb i SønderjyllandDet giver os en fleksibilitet og styrke, som vores kunder og samarbejdspartnere får stor glæde af og efterspørger”, fortæller Anders Brinch Sørensen, CEO, DS Elcobyg A/S. Les artikkel
29. april · licitationen.dkBetongigant opruster: Køber elementfabrik af AmberconFor imødekomme en stor efterspørgsel på produktion og rådgivning har beton-virksomheden DS Elcobyg, der er en del af DS Gruppen, købt en betonelementfabrik i Genner Anders Brinch Sørensen (tv.), adm. i for DS Elcobyg A/S sammen med Dennis Rieks Thiemer, fabrikschef for Genner-afdelingen (i midten) samt Edriss Esmati (th.), tegnestuechef i Gennerafdelingen. Les artikkel
29. april · bygtek.dkEfter opkøb: Vil være totalleverandør til alle typer betonbyggerier- Samtidig understøtter det Goldbecks strategi om at udbygge DS Gruppen til at stå endnu stærkere i Danmark og Skandinavien, siger Anders Brinch Sørensen.Les artikkel
29. april · dagensbyggeri.dkKøber fabrik - kan nu levere til alle betonbyggerierEdriss Esmati, tegnestuechef i Genner-afdelingen, Anders Brinch Sørensen, CEO for DS Elcobyg, og Dennis Rieks Thiemer, fabrikschef for Genner-afdelingen. Les artikkel
31. marsKent Hejn Kristensen slutter som adm. direktørDS GRUPPEN A/SKent Hejn Kristensen slutter som adm. direktør i DS GRUPPEN A/S. Anders Brinch Sørensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
31. marsAnette Storm blir med i ledelsenDS GRUPPEN A/SAnette Storm blir med i ledelsen for DS GRUPPEN A/S. Anders Brinch Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar · tekniq.dkKent Hejn stopper som direktør i DS GruppenAnders Brinch Sørensen, CEO for DS Elcobyg, og Thomas Lundgaard Rasmussen, CEO for DS Stålprofil, forbliver i direktion. Les artikkel
1. februar · metal-supply.dkProducenten af stål- og betonløsninger til byggeri og industri, DS Gruppen, får ny topledelseAnders Brinch Sørensen, CEO for DS Elcobyg, og Thomas Lundgaard Rasmussen, CEO for DS Stålprofil, forbliver i direktion. Les artikkel
1. februar · dansk-byudvikling.dkDirektør for DS Gruppen fratræderAnders Brinch Sørensen, administrerende direktør for DS Elcobyg, og Thomas Lundgaard Rasmussen, administrerende direktør for DS Stålprofil, forbliver i direktionen. Les artikkel
1. februar · dagensbyggeri.dkStopper som CEO - større rokade i DS GruppenAnders Brinch Sørensen, CEO for DS Elcobyg, og Thomas Lundgaard Rasmussen, CEO for DS Stålprofil, forbliver i direktion. Les artikkel
1. februar · licitationen.dkTopchef forlader bygge- og betonkæmpe: Ny ledelse er fundetAnders Brinch Sørensen, CEO for DS Elcobyg, og Thomas Lundgaard Rasmussen, CEO for DS Stålprofil, forbliver i direktion. Les artikkel
4. desember 2023Overskudd på DKK 512.504 Brinch Hobro ApSBrinch Hobro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anders Brinch Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 26 mio.DS ELCOBYG A/SDS ELCOBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. mars. Anders Brinch Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 160 mio.DS GRUPPEN A/SDS GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. mars. Anders Brinch Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023AdresseendringDS GRUPPEN A/SDS GRUPPEN A/S flytter til ny adresse i Hobro. Anders Brinch Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Ole Kjærsgaard forlater ledelsenDS GRUPPEN A/SOle Kjærsgaard forlater ledelsen for DS GRUPPEN A/S etter en periode på 7 år. Anders Brinch Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere