11. februar 2022 · Wood SupplyWood Supply DKTablelab ApS Sarah Brylle Breiner, Daniel Brix Hesselager og Anders Norre Thuesen er udtrådt af bestyrelsen hos Tablelab ApS (kilde: Les artikkel
4. februar 2022Anders Brylle Norre forlater styretTablelab ApSAnders Brylle Norre forlater styret for Tablelab ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenTablelab ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Tablelab ApS. Anders Brylle Norre er medlem av styret.Se mere
8. desember 2021Endring i eierkretsenTablelab ApSAnders Brylle Norre er ikke lenger registrert som reell eier av Tablelab ApS.Se mere
8. oktober 2021Kristoffer Brix Muchitsch Lamborius Vartenberg blir med i ledelsenTablelab ApSKristoffer Brix Muchitsch Lamborius Vartenberg erstatter Daniel Brix Hesselager i ledelsen for Tablelab ApS etter en periode på 11 måneder. Anders Brylle Norre eier 5% av virksomheten.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 471.355 Tablelab ApSTablelab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Brylle Norre eier 5% av virksomheten.Se mere
20. november 2020 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerTablelab ApS Daniel Brix Hesselager er indtrådt i direktionen hos Tablelab ApS i stedet for Anders Norre Thuesen (kilde: Les artikkel
12. november 2020Daniel Brix Hesselager blir med i ledelsenTablelab ApSDaniel Brix Hesselager erstatter Anders Brylle Norre i ledelsen for Tablelab ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 278.002 Tablelab ApSTablelab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2020Endring i eierkretsenAN Thuesen Holding ApSAnders Brylle Norre er ikke lenger registrert som reell eier av AN Thuesen Holding ApS.Se mere
11. mai 2020Endring i eierkretsenTablelab ApSAnders Brylle Norre reduserer sitt reelle eierskap av Tablelab ApS.Se mere
3. februar 2020Ny status UNDER KONKURSAN Thuesen Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Anders Brylle Norre eier 50% av virksomheten.Se mere
17. januar 2020AdresseendringTablelab ApSTablelab ApS flytter fra Egå til Hornslet. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2019Anders Brylle Norre forlater ledelsenAN Thuesen Holding ApSAnders Brylle Norre forlater ledelsen for AN Thuesen Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAN Thuesen Holding ApSTidligere status: Normal. Anders Brylle Norre eier 50% av virksomheten.Se mere
13. august 2019AdresseendringTablelab ApSTablelab ApS flytter fra Risskov til Egå. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 492.512 Tablelab ApSTablelab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 12.500 AN Thuesen Holding ApSAN Thuesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2017 til 31. desember 2017. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2018Underskudd på DKK 224.204 Tablelab ApSTablelab ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2017 til 31. desember 2017. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2018AdresseendringTablelab ApSTablelab ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Anders Brylle Norre er medlem af ledelsen.Se mere