1. maiNy bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiDATA MONETIZATION UNIT ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Christian Wolf Kølle er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilStiftelseDATA MONETIZATION UNIT ApSDATA MONETIZATION UNIT ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Christian Wolf Kølle er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilAnders Christian Wolf Kølle forlater styretStemMedical A/SAnders Christian Wolf Kølle forlater styret for StemMedical A/S etter en periode på 9 år.Se mere
29. februarNy status UNDER REKONSTRUKTIONStemMedical A/STidligere status: Normal. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
15. februarStig Løkke Pedersen forlater styretStemMedical A/SStig Løkke Pedersen forlater styret for StemMedical A/S etter en periode på 4 år. Anders Christian Wolf Kølle er fortsatt styremedlem.Se mere
15. januarUnderskudd på DKK 1.990 IBOMO ApSIBOMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
13. november 2023AdresseendringIBOMO ApSIBOMO ApS flytter til ny adresse i Hirtshals. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 18 mio.StemMedical A/SStemMedical A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
3. mai 2023Lasse Blirup Snejbjerg forlater ledelsenStemMedical A/SLasse Blirup Snejbjerg forlater ledelsen for StemMedical A/S etter en periode på 9 måneder. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
13. desember 2022Underskudd på DKK 2.759 IBOMO ApSIBOMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
1. august 2022Lasse Blirup Snejbjerg blir med i ledelsenStemMedical A/SLasse Blirup Snejbjerg blir med i ledelsen for StemMedical A/S. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
1. august 2022Klaus Rudolf Langhoff-Roos blir adm. direktørStemMedical A/SKlaus Rudolf Langhoff-Roos blir adm. direktør i StemMedical A/S. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
31. juli 2022Frederik Trojahn Kølle slutter som adm. direktørStemMedical A/SFrederik Trojahn Kølle slutter som adm. direktør i StemMedical A/S. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
10. mai 2022Underskudd på DKK 13 mio.StemMedical A/SStemMedical A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
9. desember 2021Underskudd på DKK 2.010 IBOMO ApSIBOMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
23. september 2021Erik Aznauryan blir med i styretStemMedical A/SErik Aznauryan blir med i styret for StemMedical A/S. Anders Christian Wolf Kølle er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2021Underskudd på DKK 7,7 mio.StemMedical A/SStemMedical A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere
16. april 2021Peter Bo Selvig forlater styretStemMedical A/SPeter Bo Selvig forlater styret for StemMedical A/S etter en periode på 7 år. Anders Christian Wolf Kølle er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Christina Molt Wengel blir med i styretStemMedical A/SChristina Molt Wengel erstatter Bo Jønsson i styret for StemMedical A/S etter en periode på 2 år. Anders Christian Wolf Kølle er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Nytt navn: StemMedical A/SSTEMFORM A/SSTEMFORM A/S skifter navn til StemMedical A/S. Anders Christian Wolf Kølle er medlem av styret.Se mere