GEOCENTER MØNS KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Anders Christopher Borregaard Thestrup er medlem av styret.
GEOCENTER MØNS KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Anders Christopher Borregaard Thestrup er medlem av styret.
GEOCENTER MØNS KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018. Anders Christopher Borregaard Thestrup er medlem av styret.