1. juliUnderskudd på DKK 13 mio.Sportway Denmark ApSSportway Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Eggert Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. marsCarsten Hansen blir med i styretKFUM PRO A/SCarsten Hansen erstatter Anders Eggert Bay i styret for KFUM PRO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januarAnders Eggert Bay blir adm. direktørSportway Denmark ApSAnders Eggert Bay blir adm. direktør i Sportway Denmark ApS.Se mere
1. juni 2023Underskudd på DKK 563.260 KFUM PRO A/SKFUM PRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
26. mai 2023Flere forlater styretKFUM PRO A/S2 medlemmer forlater styret for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2022Jesper Sø blir med i ledelsenKFUM PRO A/SJesper Sø blir med i ledelsen for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
30. november 2022Flere forlater styretKFUM PRO A/S3 medlemmer forlater styret for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2022Tonny Erik Larsen forlater ledelsenKFUM PRO A/STonny Erik Larsen forlater ledelsen for KFUM PRO A/S etter en periode på 2 måneder. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2022Peter Fejerskov blir med i styretKFUM PRO A/SPeter Fejerskov blir med i styret for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2022Lars-Christian Brask forlater styretKFUM PRO A/SLars-Christian Brask forlater styret for KFUM PRO A/S etter en periode på 6 måneder. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2022Tonny Erik Larsen blir med i ledelsenKFUM PRO A/STonny Erik Larsen erstatter Lars-Christian Brask i ledelsen for KFUM PRO A/S etter en periode på 6 måneder. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
13. juli 2022Underskudd på DKK 177.188 KFUM PRO A/SKFUM PRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 11. mars 2021 til 31. desember 2021. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
7. juli 2022Morten Friis blir med i styretKFUM PRO A/SMorten Friis blir med i styret for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2022Nye navn i styretKFUM PRO A/S3 nye medlemmer blir med i styret for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2022Lars-Christian Brask blir med i ledelsenKFUM PRO A/SLars-Christian Brask blir med i ledelsen for KFUM PRO A/S. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
22. februar 2022Martin Skovgaard Hansen forlater styretKFUM PRO A/SMartin Skovgaard Hansen forlater styret for KFUM PRO A/S etter en periode på 12 måneder. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2022Pierre Overgaard Schlichting forlater ledelsenKFUM PRO A/SPierre Overgaard Schlichting forlater ledelsen for KFUM PRO A/S etter en periode på 11 måneder. Anders Eggert Bay er medlem av styret.Se mere
26. april 2021Morten Schou Andersen blir med i styretKFUM PRO A/SMorten Schou Andersen erstatter Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard i styret for KFUM PRO A/S etter en periode på 2 måneder. Anders Eggert Bay er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mars 2021 · Sjællands NyhederKFUM og HB Køge kysser hinandenDe fire andre deltagere var den kombinerede KFUM-sportschef og direktør i Roskilde KFUM Pro, Pierre Overgaard, formanden for KFUM Pro Lars-Christian Brask, HB Køges direktør Per Rud, som samtidig er CEO for Capelli Sports verdensomspændende fodboldsatsning og Anders Bay, projektchef i HB Køge for Capelli, der har en klar aktiemajoritet i HB Køge. Les artikkel
11. mars 2021 · bold.dkHB Køge indleder tæt samarbejde med KFUMSom led i samarbejdet indtræder HB Køges projektchef Anders Bay i bestyrelsen for KFUM Pro.Les artikkel