ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
Kuvatek A/S stiftes i bransjen fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Anders Fick Mortensen er adm. direktør i virksomheten.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.
ANDERS FICK MORTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anders Fick Mortensen er medlem af ledelsen.