31. oktober 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 43Flensbergs Maskinfabrik ApS Anders Flensberg er udtrådt af bestyrelsen for Flensbergs Maskinfabrik ApS (kilde: Les artikkel
28. oktober 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Flensbergs Maskinfabrik ApS Anders Flensberg er udtrådt af bestyrelsen for Flensbergs Maskinfabrik ApS (kilde: Les artikkel
30. juni 2016Anders Flensberg forlater styretFLENSBERGS MASKINFABRIK ApSAnders Flensberg forlater styret for FLENSBERGS MASKINFABRIK ApS etter en periode på 27 år.Se mere
19. november 2015Underskudd på DKK 12.655 FLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
7. november 2014Overskudd på DKK 9.031 FLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
24. april 2014Anders Flensberg forlater styretHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGAnders Flensberg forlater styret for HOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG etter en periode på 4 år.Se mere
27. november 2013Overskudd på DKK 252.732 FLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
26. november 2013AdresseendringFLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS flytter fra Vipperød til Holbæk. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013Endring i eierkretsenFLENSBERGS MASKINFABRIK ApSLars Flensberg registrert som reell eier av FLENSBERGS MASKINFABRIK ApS. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
11. juni 2013Bent Ove Petersen forlater styretHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGBent Ove Petersen forlater styret for HOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG etter en periode på 7 måneder. Anders Flensberg er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2013Anders Flensberg forlater ledelsenFLENSBERGS MASKINFABRIK ApSAnders Flensberg forlater ledelsen for FLENSBERGS MASKINFABRIK ApS etter en periode på 23 år.Se mere
23. mai 2013Overskudd på DKK 282.339 HOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
4. desember 2012Underskudd på DKK 93.632 FLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Anders Flensberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2012Bent Ove Petersen blir med i styretHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGBent Ove Petersen erstatter Jens Torben Klug i styret for HOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG etter en periode på 2 måneder. Anders Flensberg er fortsatt styremedlem.Se mere
12. september 2012Nye navn i styretHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG2 nye medlemmer blir med i styret for HOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG. Anders Flensberg er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
5. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortFLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Anders Flensberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere
19. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortFLENSBERGS MASKINFABRIK ApSFLENSBERGS MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Anders Flensberg er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIGHOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anders Flensberg er medlem av styret.Se mere