10. desember 2017Anders Grove forlater ledelsenA. GROVE HOLDING ApSAnders Grove forlater ledelsen for A. GROVE HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
24. oktober 2017AdresseendringA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS flytter fra Aarhus N til Odder. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2017Underskudd på DKK 5.000 A. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2016Underskudd på DKK 5.000 A. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2015Underskudd på DKK 5.000 A. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2014AdresseendringA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS flytter fra Brabrand til Aarhus N. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2014Underskudd på DKK 5.000 A. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2013Underskudd på DKK 5.000 A. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2009Ny bransje: Industriel design og produktdesignA. GROVE HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2009Anders Grove forlater styretAVA GROUP A/SAnders Grove forlater styret for AVA GROUP A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortAVA GROUP A/SAVA GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anders Grove er medlem av styret.Se mere
22. desember 2008Anders Grove blir med i styretAVA GROUP A/SAnders Grove blir med i styret for AVA GROUP A/S.Se mere
5. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortA. GROVE HOLDING ApSA. GROVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. november 2006 til 31. desember 2006. Anders Grove er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2007Anders Grove forlater styretVITUS HOLDING ApSAnders Grove forlater styret for VITUS HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejderVITUS HOLDING A/STidligere bransje: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr. Anders Grove er medlem av styret.Se mere