10. februar 2002Anders Jörgen Jarl forlater styretEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSAnders Jörgen Jarl forlater styret for EJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. februar 2002Stig Björn Klas Tigler blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSStig Björn Klas Tigler erstatter Anders Jörgen Jarl i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
25. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Anders Jörgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2000AdresseendringEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS flytter fra København K til København V. Anders Jörgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anders Jörgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Mats Olof Cederholm forlater styretEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSMats Olof Cederholm forlater styret for EJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS etter en periode på 6 måneder. Anders Jörgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 1999Anders Jörgen Jarl blir med i styretEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSAnders Jörgen Jarl blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS.Se mere
30. desember 1999Anders Jörgen Jarl blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSAnders Jörgen Jarl erstatter Jens Schaumann i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. desember 1999AdresseendringEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApSEJENDOMSSELSKABET HOLBÆKHAVN ApS flytter fra København V til København K. Anders Jörgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere