10. februar 2002Anders Jürgen Jarl forlater styretKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSAnders Jürgen Jarl forlater styret for KANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. februar 2002Stig Björn Klas Tigler blir med i ledelsenKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSStig Björn Klas Tigler erstatter Anders Jürgen Jarl i ledelsen for KANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
25. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Anders Jürgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. januar 1999 til 31. desember 1999. Anders Jürgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Mats Olof Cederholm forlater styretKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSMats Olof Cederholm forlater styret for KANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS etter en periode på 6 måneder. Anders Jürgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 1999Anders Jürgen Jarl blir med i styretKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSAnders Jürgen Jarl blir med i styret for KANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS.Se mere
30. desember 1999Anders Jürgen Jarl blir med i ledelsenKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSAnders Jürgen Jarl erstatter Jens Schaumann i ledelsen for KANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. desember 1999AdresseendringKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApSKANONBÅDSSKUR NR. 4. 1999 ApS flytter fra København V til København K. Anders Jürgen Jarl er medlem af ledelsen.Se mere