3. juni · erhvervslivodense.dkUnder nul-stregen: Holdingselskab i Elmelund går fra gevinst til tabVirksomheden ledes af direktør Anders Larsen. Les artikkel
3. juniUnderskudd på DKK 120.944 OLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApSOLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 87.592 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juni 2023Overskudd på DKK 248.720 OLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApSOLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2023Overskudd på DKK 279.711 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juni 2022Underskudd på DKK 15.669 OLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApSOLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 14.019 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. mai 2021Underskudd på DKK 341.226 OLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApSOLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021Underskudd på DKK 167.694 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
16. februar 2021Anders Larsen forlater ledelsenA OG P EJENDOMME ApSAnders Larsen forlater ledelsen for A OG P EJENDOMME ApS etter en periode på 11 år.Se mere
16. februar 2021Endring i eierkretsenA OG P EJENDOMME ApSAnders Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av A OG P EJENDOMME ApS.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.A OG P EJENDOMME ApSTidligere bransje: Uoplyst. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2020Overskudd på DKK 302.405 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juli 2020Overskudd på DKK 27.980 OLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApSOLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2020Underskudd på DKK 290.938 A OG P EJENDOMME ApSA OG P EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 23.836 A OG P EJENDOMME ApSA OG P EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 30.561 OLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApSOLE LARSEN & SØNNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 24.634 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 274.229 TØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApSTØMRERMESTER OLE LARSEN & SØNNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anders Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 11.862 A OG P EJENDOMME ApSA OG P EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anders Larsen er medlem af ledelsen.Se mere