Hanne Skov Bengaard erstatter Leif Nielsen i styret for Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. etter en periode på 4 år. Anders Martin Klöcker er fortsatt styremedlem.
Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Martin Klöcker er medlem av styret.
Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Martin Klöcker er medlem av styret.