2. juliUnderskudd på DKK 4,8 mio.FALCON SHIPPING A/SFALCON SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Munch Glente er medlem av styret.Se mere
30. januarUnderskudd på DKK 9.061 AMG Consult ApSAMG Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarOverskudd på DKK 593.432 GMA HOLDING ApSGMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarAdresseendringAMG Consult ApSAMG Consult ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 3,7 mio.FALCON SHIPPING A/SFALCON SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Munch Glente er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenAMG Consult ApSAnders Munch Glente reduserer sitt reelle eierskap av AMG Consult ApS.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenGMA HOLDING ApSDorthe Jønsson registrert som reell eier av GMA HOLDING ApS. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2023Overskudd på DKK 45.595 AMG Consult ApSAMG Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2023Underskudd på DKK 31.328 GMA HOLDING ApSGMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 478.463 FALCON SHIPPING A/SFALCON SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Munch Glente er medlem av styret.Se mere
21. januar 2022Overskudd på DKK 284.541 AMG Consult ApSAMG Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.GMA HOLDING ApSGMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2021Underskudd på DKK 400.722 FALCON SHIPPING A/SFALCON SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Munch Glente er medlem av styret.Se mere
27. januar 2021Overskudd på DKK 136.604 GMA HOLDING ApSGMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2021Overskudd på DKK 16.662 AMG Consult ApSAMG Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020Underskudd på DKK 967.433 FALCON SHIPPING A/SFALCON SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Munch Glente er medlem av styret.Se mere
28. januar 2020Overskudd på DKK 11.614 AMG Consult ApSAMG Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.GMA HOLDING ApSGMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 587.025 FALCON SHIPPING A/SFALCON SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Munch Glente er medlem av styret.Se mere
1. februar 2019Underskudd på DKK 703.626 GMA HOLDING ApSGMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Munch Glente er medlem af ledelsen.Se mere