5. oktober 2021Endring i eierkretsenCity Sight Cover IVSAnders Nicolai Georg Wraae er ikke lenger registrert som reell eier av City Sight Cover IVS.Se mere
25. august 2021Ditte Georg Wraae slutter som adm. direktørCity Sight Cover IVSDitte Georg Wraae slutter som adm. direktør i City Sight Cover IVS. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
25. august 2021Tim Ravn Lindgaard forlater ledelsenCity Sight Cover IVSTim Ravn Lindgaard forlater ledelsen for City Sight Cover IVS etter en periode på 4 år. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
25. august 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCity Sight Cover IVSTidligere status: Normal. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
30. mars 2020Overskudd på DKK 0 City Sight Cover IVSCity Sight Cover IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
18. juni 2019Regnskap for 2018 omgjortCity Sight Cover IVSCity Sight Cover IVS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
6. mai 2019Anders Nicolai Georg Wraae forlater ledelsenGardemogge IVSAnders Nicolai Georg Wraae forlater ledelsen for Gardemogge IVS etter en periode på 2 år.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 0 Gardemogge IVSGardemogge IVS offentliggjør regnskap for perioden 10. august 2017 til 31. desember 2017. Anders Nicolai Georg Wraae er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 0 City Sight Cover IVSCity Sight Cover IVS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2017 til 31. desember 2017. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
22. august 2017StiftelseCity Sight Cover IVSCity Sight Cover IVS stiftes i bransjen anden udgivelse af software. Anders Nicolai Georg Wraae eier 25% av virksomheten.Se mere
10. august 2017StiftelseGardemogge IVSGardemogge IVS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Anders Nicolai Georg Wraae er medlem af ledelsen.Se mere