8. februar 2017Anders-Peter Djernes Østergaard forlater styretASKOVFONDENAnders-Peter Djernes Østergaard forlater styret for ASKOVFONDEN etter en periode på 4 år.Se mere
2. mai 2016Underskudd på DKK 548.000 ASKOVFONDENASKOVFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere
30. juni 2015Zakia Camilla Elvang forlater styretASKOVFONDENZakia Camilla Elvang forlater styret for ASKOVFONDEN etter en periode på 1 år. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2015Underskudd på DKK 1,3 mio.ASKOVFONDENASKOVFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere
27. mars 2015AdresseendringASKOVFONDENASKOVFONDEN flytter til ny adresse i København N. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere
2. desember 2014Regnskap for 2012 offentligjortASKOVFONDENASKOVFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2014Claus Christiansen blir med i styretASKOVFONDENClaus Christiansen blir med i styret for ASKOVFONDEN. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 2014Lars Vestergaard Christiansen forlater styretASKOVFONDENLars Vestergaard Christiansen forlater styret for ASKOVFONDEN etter en periode på 2 år. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
10. september 2014Jens Anders Gesser blir med i styretASKOVFONDENJens Anders Gesser blir med i styret for ASKOVFONDEN. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2014Erstatning i styretASKOVFONDEN3 endringer i styret for ASKOVFONDEN. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2014Underskudd på DKK 4.325 ASKOVFONDENASKOVFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere
9. januar 2014Peter Munk Tommerup forlater styretASKOVFONDENPeter Munk Tommerup forlater styret for ASKOVFONDEN etter en periode på 5 år. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
3. september 2013Nytt navn: ASKOVFONDENFONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDENFONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN skifter navn til ASKOVFONDEN. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere
21. august 2013Anne-Mette Madelung Jensen blir med i styretFONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDENAnne-Mette Madelung Jensen blir med i styret for FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 2013Hans Jesper Langebæk forlater styretFONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDENHans Jesper Langebæk forlater styret for FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN etter en periode på 5 år. Anders-Peter Djernes Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
16. januar 2013Anders-Peter Djernes Østergaard blir med i styretFONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDENAnders-Peter Djernes Østergaard blir med i styret for FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN.Se mere
16. januar 2013Helle Øbo blir adm. direktørFONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDENHelle Øbo erstatter Per Ingolf Hensen som adm. direktør i FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN. Anders-Peter Djernes Østergaard er medlem av styret.Se mere