23. januar 2013Anders Rickard Lönn forlater styretVISMA AVENDO A/SAnders Rickard Lönn forlater styret for VISMA AVENDO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. januar 2013June Mejlgaard Jensen blir adm. direktørVISMA AVENDO A/SJune Mejlgaard Jensen erstatter Björn Åke Lang som adm. direktør i VISMA AVENDO A/S. Anders Rickard Lönn er medlem av styret.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortVISMA AVENDO A/SVISMA AVENDO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anders Rickard Lönn er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2011AdresseendringVISMA AVENDO A/SVISMA AVENDO A/S flytter til ny adresse i Herlev. Anders Rickard Lönn er medlem av styret.Se mere
26. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortVISMA AVENDO A/SVISMA AVENDO A/S offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2009 til 31. desember 2010. Anders Rickard Lönn er medlem av styret.Se mere
8. september 2009Ny bransje: Engroshandel med computere, ydre enheder og softwareVISMA AVENDO A/STidligere bransje: Uoplyst. Anders Rickard Lönn er medlem av styret.Se mere
28. august 2009StiftelseVISMA AVENDO A/SVISMA AVENDO A/S stiftes i bransjen uoplyst. Anders Rickard Lönn er medlem av styret.Se mere