27. mai 1999Jesper Kock-Petersen blir med i styretHIRD A/SJesper Kock-Petersen erstatter Anders Sehestedt Schoubye i styret for HIRD A/S etter en periode på 15 år.Se mere
15. august 1998Charlotte Parks blir med i styretHIRD A/SCharlotte Parks erstatter Lars Larsen i styret for HIRD A/S etter en periode på 14 år. Anders Sehestedt Schoubye er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortHIRD A/SHIRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
1. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortHIRD A/SHIRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
19. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortHIRD A/SHIRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
9. juni 1995Jens Peter Nielsen forlater styretHIRD A/SJens Peter Nielsen forlater styret for HIRD A/S etter en periode på 11 år. Anders Sehestedt Schoubye er fortsatt styremedlem.Se mere
2. november 1994Nytt navn: HIRD A/SSANEXCO FITNESS CENTRE A/SSANEXCO FITNESS CENTRE A/S skifter navn til HIRD A/S. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
1. november 1994Flere forlater styretSANEXCO FITNESS CENTRE A/S3 medlemmer forlater styret for SANEXCO FITNESS CENTRE A/S. Anders Sehestedt Schoubye er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 1994Hans Peter Larsen forlater ledelsenSANEXCO FITNESS CENTRE A/SHans Peter Larsen forlater ledelsen for SANEXCO FITNESS CENTRE A/S etter en periode på 11 år. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
17. september 1993Flere forlater styretSANEXCO FITNESS CENTRE A/S2 medlemmer forlater styret for SANEXCO FITNESS CENTRE A/S. Anders Sehestedt Schoubye er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 1992Steen Erik Mønsted forlater ledelsenSANEXCO FITNESS CENTRE A/SSteen Erik Mønsted forlater ledelsen for SANEXCO FITNESS CENTRE A/S etter en periode på 8 år. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
16. juli 1991Nytt navn: SANEXCO FITNESS CENTRE A/SDAN FIT A/SDAN FIT A/S skifter navn til SANEXCO FITNESS CENTRE A/S. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
15. juli 1991Inge Sandberg forlater styretDAN FIT A/SInge Sandberg forlater styret for DAN FIT A/S etter en periode på 7 år. Anders Sehestedt Schoubye er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 1991Carl Christian Otto Sandberg forlater ledelsenDAN FIT A/SCarl Christian Otto Sandberg forlater ledelsen for DAN FIT A/S etter en periode på 7 år. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
27. juni 1991Nytt navn: DAN FIT A/SSANEXCO FILM INVEST A/SSANEXCO FILM INVEST A/S skifter navn til DAN FIT A/S. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere
24. februar 1984StiftelseSANEXCO FILM INVEST A/SSANEXCO FILM INVEST A/S stiftes i bransjen ejendomsmæglere. Anders Sehestedt Schoubye er medlem av styret.Se mere