30. maiAnders Sønderskov Hansen blir med i ledelsenH&H Entreprise ApsAnders Sønderskov Hansen blir med i ledelsen for H&H Entreprise Aps.Se mere
8. marsRasmus Sønderskov Hansen forlater ledelsenASH Holding Nakskov ApsRasmus Sønderskov Hansen forlater ledelsen for ASH Holding Nakskov Aps etter en periode på 4 år. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsEndring i eierkretsenH&H Entreprise ApsAnders Sønderskov Hansen registrert som reell eier av H&H Entreprise Aps.Se mere
8. marsNy bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberASH Holding Nakskov ApsTidligere bransje: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsNytt navn: ASH Holding Nakskov ApsLF Maskinudlejning ApsLF Maskinudlejning Aps skifter navn til ASH Holding Nakskov Aps. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsEndring i eierkretsenLF Maskinudlejning ApsAnders Sønderskov Hansen øker sitt reelle eierskap av LF Maskinudlejning Aps.Se mere
26. februarUnderskudd på DKK 11.547 LF Maskinudlejning ApsLF Maskinudlejning Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Underskudd på DKK 55.420 LF Maskinudlejning ApsLF Maskinudlejning Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2022Underskudd på DKK 59.977 LF Maskinudlejning ApsLF Maskinudlejning Aps offentliggjør regnskap for perioden 13. mars 2020 til 31. august 2021. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Endring i eierkretsenLF Maskinudlejning ApsAndreas Rosenberg Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av LF Maskinudlejning Aps. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2020Andreas Rosenberg Jensen forlater ledelsenLF Maskinudlejning ApsAndreas Rosenberg Jensen forlater ledelsen for LF Maskinudlejning Aps etter en periode på 3 måneder. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2020Nytt navn: LF Maskinudlejning ApsARA Udlejning ApsARA Udlejning Aps skifter navn til LF Maskinudlejning Aps. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2020Endring i eierkretsenARA Udlejning ApsAnders Sønderskov Hansen øker sitt reelle eierskap av ARA Udlejning Aps.Se mere
13. mars 2020StiftelseARA Udlejning ApsARA Udlejning Aps stiftes i bransjen udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Anders Sønderskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere