14. februarOverskudd på DKK 3,3 mio.GTV-Gruppen A/SGTV-Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Anders Tuse Lund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januarOverskudd på DKK 159.040 GTV TAGDÆKNING ApSGTV TAGDÆKNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 30. september 2023. Anders Tuse Lund er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2023EFTERLYSNING! Blikkenslager SØGESGTV-Gruppen A/S · BallerupGTV-Gruppen A/S søger ny medarbejder i Ballerup på fuld tid. Kontaktperson: Anders Lund. Anders Tuse Lund er adm. direktør i virksomheten.Se jobopslag
20. juli 2023Underskudd på DKK 263.977 GTV TAGDÆKNING ApSGTV TAGDÆKNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Tuse Lund er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023Regnskap for 2022 offentligjortAT Lund Holding ApSAT Lund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2022 til 30. september 2022. Anders Tuse Lund er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Anders Tuse Lund blir med i ledelsenGTV TAGDÆKNING ApSAnders Tuse Lund erstatter Jens Peter Hansen i ledelsen for GTV TAGDÆKNING ApS etter en periode på 15 år.Se mere
24. januar 2023AdresseendringGTV TAGDÆKNING ApSGTV TAGDÆKNING ApS flytter fra Holbæk til Skovlunde. Anders Tuse Lund er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Nytt navn: GTV TAGDÆKNING ApSP.H. TAGDÆKNING ApSP.H. TAGDÆKNING ApS skifter navn til GTV TAGDÆKNING ApS. Anders Tuse Lund er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Palle Whittard Duemose blir med i styretGTV-Gruppen A/SPalle Whittard Duemose blir med i styret for GTV-Gruppen A/S. Anders Tuse Lund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2022Endring i eierkretsenP.H. TAGDÆKNING ApSAnders Tuse Lund registrert som reell eier av P.H. TAGDÆKNING ApS.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.GTV-Gruppen A/SGTV-Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. september. Anders Tuse Lund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juni 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i direktioner og bestyrelser - uge 22Samtidig er Poul Adam Trier Jacobsen og Anders Tuse Lund indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
23. mai 2022Anders Tuse Lund blir med i styretGTV-Gruppen A/SAnders Tuse Lund blir med i styret for GTV-Gruppen A/S.Se mere
23. mai 2022Søren Sandvig forlater ledelsenGTV-Gruppen A/SSøren Sandvig forlater ledelsen for GTV-Gruppen A/S etter en periode på 4 måneder. Anders Tuse Lund er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2022Anders Tuse Lund blir adm. direktørGTV-Gruppen A/SAnders Tuse Lund blir adm. direktør i GTV-Gruppen A/S.Se mere
23. mai 2022Ny selskapsform AktieselskabGTV-Gruppen A/SGTV-Gruppen ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GTV-Gruppen A/S. Anders Tuse Lund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mai 2022Overskudd på DKK 263.459 GTV-Gruppen ApSGTV-Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Tuse Lund eier 30% av virksomheten.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenGTV-Gruppen ApSAnders Tuse Lund registrert som reell eier av GTV-Gruppen ApS.Se mere
28. februar 2022StiftelseAT Lund Holding ApSAT Lund Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Tuse Lund er medlem af ledelsen.Se mere