18. juniUnderskudd på DKK 9.536 TaeroeNielsen Holding ApSTaeroeNielsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2022 til 31. desember 2023. Anders Tærø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 3,3 mio.Remixed Nature ApSRemixed Nature ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Anders Tærø Nielsen eier 43,5% av virksomheten.Se mere
5. aprilStiftelseSkovByKon ApSSkovByKon ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Anders Tærø Nielsen eier 66,7% av virksomheten.Se mere
3. marsAnders Tærø Nielsen forlater styretRemixed Nature Volume I A/SAnders Tærø Nielsen forlater styret for Remixed Nature Volume I A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. marsUnderskudd på DKK 22.385 Remixed Nature Volume I A/SRemixed Nature Volume I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2022 til 31. desember 2023. Anders Tærø Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. februarAnders Tærø Nielsen forlater styretRemixed Nature Volume II A/SAnders Tærø Nielsen forlater styret for Remixed Nature Volume II A/S etter en periode på 1 år.Se mere
22. desember 2022AdresseendringRemixed Nature Volume I A/SRemixed Nature Volume I A/S flytter til ny adresse i København V. Anders Tærø Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2022AdresseendringRemixed Nature ApSRemixed Nature ApS flytter til ny adresse i København V. Anders Tærø Nielsen eier 43,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022StiftelseRemixed Nature Volume II A/SRemixed Nature Volume II A/S stiftes i bransjen investeringsselskaber. Anders Tærø Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022StiftelseRemixed Nature Volume I A/SRemixed Nature Volume I A/S stiftes i bransjen investeringsselskaber. Anders Tærø Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2022Nytt navn: Remixed Nature ApSSustainable Forest Investment ApSSustainable Forest Investment ApS skifter navn til Remixed Nature ApS. Anders Tærø Nielsen eier 43,5% av virksomheten.Se mere
29. november 2022Endring i eierkretsenSustainable Forest Investment ApSAnders Tærø Nielsen registrert som reell eier av Sustainable Forest Investment ApS.Se mere
23. november 2022StiftelseTaeroeNielsen Holding ApSTaeroeNielsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Tærø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022AdresseendringTørrehøj Savværk I/STørrehøj Savværk I/S flytter fra Stoholm Jyll til Kirke Hyllinge. Anders Tærø Nielsen eier 60% av virksomheten.Se mere
1. mars 2021Endring i eierkretsenFalslev Plantage I/SAnders Tærø Nielsen registrert som reell eier av Falslev Plantage I/S.Se mere
2. juni 2018Endring i eierkretsenTørrehøj Savværk I/SAnders Tærø Nielsen registrert som reell eier av Tørrehøj Savværk I/S.Se mere
11. januar 2010Vinod John Shenoy blir med i ledelsenVINODS.DK ApSVinod John Shenoy erstatter Anders Tærø Nielsen i ledelsen for VINODS.DK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVINODS.DK ApSVINODS.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 31. desember 2008. Anders Tærø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Event cateringVINODS.DK ApSTidligere bransje: Catering og diner transportable. Anders Tærø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2007Ny bransje: Catering og diner transportableVINODS.DK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Anders Tærø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere