30. september 2020Anders Uhrenholt Moestrup forlater ledelsenROLD SKOV HUSE ApSAnders Uhrenholt Moestrup forlater ledelsen for ROLD SKOV HUSE ApS etter en periode på 14 år.Se mere
30. september 2020Endring i eierkretsenROLD SKOV HUSE ApSAnders Uhrenholt Moestrup er ikke lenger registrert som reell eier av ROLD SKOV HUSE ApS.Se mere
17. september 2020Underskudd på DKK 7.254 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 685.879 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 19.192 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2017Overskudd på DKK 8.387 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 1.090 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2015Overskudd på DKK 10.583 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2014Overskudd på DKK 107.930 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2013Underskudd på DKK 8.093 ROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2012AdresseendringROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS flytter fra Svenstrup J til Støvring. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010AdresseendringROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS flytter fra Støvring til Svenstrup J. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2008Regnskap for 2007 offentligjortROLD SKOV HUSE ApSROLD SKOV HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2008Ny status NORMALROLD SKOV HUSE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2008Anders Uhrenholt Moestrup forlater ledelsenA & A BYG ApSAnders Uhrenholt Moestrup forlater ledelsen for A & A BYG ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. august 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGROLD SKOV HUSE ApSTidligere status: Normal. Anders Uhrenholt Moestrup er medlem af ledelsen.Se mere