17. september 2003Andida Bouma forlater styretAXCEL INVESTORER INVEST ApSAndida Bouma forlater styret for AXCEL INVESTORER INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortAXCEL INVESTORER INVEST ApSAXCEL INVESTORER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Andida Bouma er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: InvesteringsselskaberAXCEL INVESTORER INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Andida Bouma er medlem av styret.Se mere
21. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortAXCEL INVESTORER INVEST ApSAXCEL INVESTORER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Andida Bouma er medlem av styret.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortAXCEL INVESTORER INVEST ApSAXCEL INVESTORER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Andida Bouma er medlem av styret.Se mere
8. februar 2001Andida Bouma blir med i styretAXCEL INVESTORER INVEST ApSAndida Bouma erstatter Josef Emile Maria van der Burg i styret for AXCEL INVESTORER INVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere