27. november 2007Andrea Dawn Alvey forlater styretB.S. DANMARK A/SAndrea Dawn Alvey forlater styret for B.S. DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
21. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortB.S. DANMARK A/SB.S. DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2006 til 31. desember 2006. Andrea Dawn Alvey er medlem av styret.Se mere
28. februar 2007AdresseendringB.S. DANMARK A/SB.S. DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Andrea Dawn Alvey er medlem av styret.Se mere
25. september 2006Colin Lindsay Buchanan blir med i styretB.S. DANMARK A/SColin Lindsay Buchanan erstatter Alastair Gibson Kerr i styret for B.S. DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Andrea Dawn Alvey er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2006Colin Lindsay Buchanan blir adm. direktørB.S. DANMARK A/SColin Lindsay Buchanan erstatter Alastair Gibson Kerr som adm. direktør i B.S. DANMARK A/S. Andrea Dawn Alvey er medlem av styret.Se mere
16. august 2006Regnskap for 2006 offentligjortB.S. DANMARK A/SB.S. DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2005 til 28. februar. Andrea Dawn Alvey er medlem av styret.Se mere
1. januar 2006Ny bransje: ParfumerierB.S. DANMARK A/STidligere bransje: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Andrea Dawn Alvey er medlem av styret.Se mere
3. august 2005Regnskap for 2005 offentligjortB.S. DANMARK A/SB.S. DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2004 til 28. februar. Andrea Dawn Alvey er medlem av styret.Se mere
12. november 2004Andrea Dawn Alvey blir med i styretB.S. DANMARK A/SAndrea Dawn Alvey erstatter Peter Maurice Youngs i styret for B.S. DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere