27. juniSune Mejer forlater styretOpmatic Greenland ApSSune Mejer forlater styret for Opmatic Greenland ApS etter en periode på 3 år. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard eier 36% av virksomheten.Se mere
27. juniAndreas Eichertz Fielsøe Hedegaard blir med i styretOpmatic ApSAndreas Eichertz Fielsøe Hedegaard blir med i styret for Opmatic ApS.Se mere
27. juniBenny Karlsen Birk blir med i ledelsenOpmatic Greenland ApSBenny Karlsen Birk erstatter Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard i ledelsen for Opmatic Greenland ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. juniEndring i eierkretsenOpmatic Greenland ApSAndreas Eichertz Fielsøe Hedegaard øker sitt reelle eierskap av Opmatic Greenland ApS.Se mere
12. januar · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos NTF-Aalborg, Olsen Metaltrykkeri, Simon Moos Maskinfabrik..Benny Karlsen Birk er indtrådt i direktionen hos Opmatic ApS i stedet for Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard og Sune Kjeldgaard Pihl. Les artikkel
20. desember 2023Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard forlater ledelsenOpmatic ApSAndreas Eichertz Fielsøe Hedegaard forlater ledelsen for Opmatic ApS etter en periode på 6 år.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Andreas Fielsøe Holding ApSAndreas Fielsøe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Underskudd på DKK 88.355 Opmatic Greenland ApSOpmatic Greenland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023AdresseendringAndreas Fielsøe Holding ApSAndreas Fielsøe Holding ApS flytter fra Silkeborg til Karup J. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.BR Energy A/SBR Energy A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er styreleder.Se mere
4. september 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.Opmatic ApSOpmatic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023 · Mester TidendeVirksomhed konkurs: 17 arbejdspladser reddet på målstregen- Vi ser mange muligheder i at udnytte de synergier, vi ser inden for vores fælles kunde- og produktområder ved at indsluse Thy VVS i BR Energy, siger Andreas Hedegaard, direktør i Opmatic. Les artikkel
6. april 2023 · Building SupplyVirksomhed konkurs: 17 arbejdspladser reddet på målstregen- Vi ser mange muligheder i at udnytte de synergier, vi ser inden for vores fælles kunde- og produktområder ved at indsluse Thy VVS i BR Energy, siger Andreas Hedegaard, direktør i Opmatic. Les artikkel
31. mars 2023 · TV/Midtvest60 år samme sted: - Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle få tiden til at gå medVi bruger ham utrolig meget i hverdagen, så vi ville være utrolig kede af, hvis vi skulle undvære ham, fortæller Andreas Hedegaard, som er nuværende administrerende direktør i Opmatic. Les artikkel
31. mars 2023 · Limfjord UpdateI dag offentliggør Opmatic og BR Energy, at de overtager aktiviteterne i konkursramte Thy VVSDer er et stort sammenfald af såvel værdier som ydelser og kundegrundlag, så derfor har vi også store forventninger til fremtiden,” siger Andreas Hedegaard. Les artikkel
31. mars 2023 · Altomteknik.dkOpmatic og BR Energy overtager alle aktiviteter i Thy VVSVi ser mange muligheder i at udnytte de synergier, vi ser inden for vores fælles kunde- og produktområder ved at indsluse Thy VVS i BR Energy,” siger Andreas Hedegaard, direktør i Opmatic. Les artikkel
30. mars 2023 · NordjyskeVirksomhed konkurs: 17 arbejdspladser reddet på målstregenOpmatic og BR Energy opkøber det konkursramte Thy VVS og fastholder samtidig 17 lokale arbejdspladser Fra venstre er det Andreas Hedegaard (Opmatic), Sune Pihl (Opmatic), Kai Nielsen (BR Energy) og Martin Kirstein (tidl. Les artikkel
20. januar 2023Nytt navn: BR Energy A/SBrændselsforeningen A/SBrændselsforeningen A/S skifter navn til BR Energy A/S. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er styreleder.Se mere
23. desember 2022 · Vores-StruerNye virksomheder i Struer i sidste månedOpmatic ApS , Fælledvej 17, 7600 Struer Opmatic ApS tilhører branchen El-installation og er ejet samt ledet af Sune Kjeldgaard Pihl og Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard. Les artikkel
14. desember 2022Underskudd på DKK 1,1 mio.Brændselsforeningen A/SBrændselsforeningen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard er styreleder.Se mere