7. juniStiftelseJern Holding ApSJern Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 386.760 A.H. Holding ApSA.H. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiUnderskudd på DKK 5.036 Jern Konsult ApSJern Konsult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 790.502 Wisti og Jern ApSWisti og Jern ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilAdresseendringJern Konsult ApSJern Konsult ApS flytter fra Tilst til Horsens. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. aprilAdresseendringWisti og Jern ApSWisti og Jern ApS flytter fra Tilst til København V. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Ny bransje: ReklamebureauerWisti og Jern ApSTidligere bransje: Produktion af tv-programmer. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 156.934 Jern Konsult ApSJern Konsult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 724.671 Wisti og Jern ApSWisti og Jern ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 513.840 A.H. Holding ApSA.H. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 64.559 Wisti og Jern ApSWisti og Jern ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mai 2021 til 31. desember 2021. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 64.142 Jern Konsult ApSJern Konsult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 88.383 A.H. Holding ApSA.H. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2021StiftelseWisti og Jern ApSWisti og Jern ApS stiftes i bransjen produktion af tv-programmer. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Overskudd på DKK 371.699 Jern Konsult ApSJern Konsult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Overskudd på DKK 366.235 A.H. Holding ApSA.H. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2020Overskudd på DKK 139.007 Jern Konsult ApSJern Konsult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2020Overskudd på DKK 158.838 A.H. Holding ApSA.H. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2019Ny selskapsform AnpartsselskabJern Konsult ApSJern Konsult IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Jern Konsult ApS. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2019Ny selskapsform AnpartsselskabA.H. Holding ApSA.H. Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til A.H. Holding ApS. Andreas Hjort Esberg Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere