6. juni 2022Endring i eierkretsenAMB BYG ApSAndreas Ingemann Borg er ikke lenger registrert som reell eier av AMB BYG ApS.Se mere
6. juni 2022Endring i eierkretsenAM BORG HOLDING ApSAndreas Ingemann Borg er ikke lenger registrert som reell eier av AM BORG HOLDING ApS.Se mere
27. november 2021Overskudd på DKK 48.950 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
27. november 2021Overskudd på DKK 48.950 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
29. november 2020Underskudd på DKK 251.423 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
29. november 2020Underskudd på DKK 251.423 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
12. desember 2019AdresseendringAM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS flytter fra Køge til Store Heddinge. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
30. november 2019Andreas Ingemann Borg forlater ledelsenAM BORG HOLDING ApSAndreas Ingemann Borg forlater ledelsen for AM BORG HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
24. november 2019Underskudd på DKK 437.511 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
24. november 2019Underskudd på DKK 437.541 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2019AdresseendringAMB BYG ApSAMB BYG ApS flytter fra Køge til Store Heddinge. Andreas Ingemann Borg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2019Andreas Ingemann Borg forlater ledelsenAMB BYG ApSAndreas Ingemann Borg forlater ledelsen for AMB BYG ApS etter en periode på 12 år.Se mere
30. november 2018Overskudd på DKK 180.161 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2018Overskudd på DKK 180.161 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2017Overskudd på DKK 91.282 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2017Overskudd på DKK 91.532 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2016Overskudd på DKK 47.842 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2016Overskudd på DKK 48.067 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2015Overskudd på DKK 19.363 AM BORG HOLDING ApSAM BORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2015Overskudd på DKK 19.633 AMB BYG ApSAMB BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Andreas Ingemann Borg er medlem af ledelsen.Se mere