14. januar 2005Søren Burgdorf Madsen blir med i styretNORDISK SVEJSE KONTROL A/SSøren Burgdorf Madsen erstatter Andreas Loland i styret for NORDISK SVEJSE KONTROL A/S etter en periode på 4 år.Se mere
3. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNORDISK SVEJSE KONTROL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
14. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNORDISK SVEJSE KONTROL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
28. januar 2003AdresseendringNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNORDISK SVEJSE KONTROL A/S flytter til ny adresse i Ølgod. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
24. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNORDISK SVEJSE KONTROL A/S offentliggjør regnskap for perioden 5. september 2000 til 30. september 2001. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
28. september 2001Erstatning i styretNORDISK SVEJSE KONTROL A/S3 endringer i styret for NORDISK SVEJSE KONTROL A/S. Andreas Loland er fortsatt styremedlem.Se mere
24. november 2000Nye navn i styretNORDISK SVEJSE KONTROL A/S2 nye medlemmer blir med i styret for NORDISK SVEJSE KONTROL A/S. Andreas Loland er fortsatt styremedlem.Se mere
24. november 2000Niels Erik Burgdorf Madsen blir med i ledelsenNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNiels Erik Burgdorf Madsen blir med i ledelsen for NORDISK SVEJSE KONTROL A/S. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
17. november 2000Endring i eierkretsenNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNiels Erik Burgdorf Madsen registrert som reell eier av NORDISK SVEJSE KONTROL A/S. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2000Andreas Loland blir med i styretNORDISK SVEJSE KONTROL A/SAndreas Loland blir med i styret for NORDISK SVEJSE KONTROL A/S.Se mere
6. oktober 2000Jens Graven Nielsen forlater ledelsenNORDISK SVEJSE KONTROL A/SJens Graven Nielsen forlater ledelsen for NORDISK SVEJSE KONTROL A/S etter en periode på 1 måned. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2000AdresseendringNORDISK SVEJSE KONTROL A/SNORDISK SVEJSE KONTROL A/S flytter til ny adresse i Ølgod. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2000Ny selskapsform AktieselskabNORDISK SVEJSE KONTROL A/SJGN NR. 156 ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NORDISK SVEJSE KONTROL A/S. Andreas Loland er medlem av styret.Se mere