24. juniOverskudd på DKK 182.457 ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 402.347 ARCHVISUALS ApSARCHVISUALS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Andreas Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
26. april 2023Overskudd på DKK 6.356 ARCHVISUALS ApSARCHVISUALS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Andreas Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2023AdresseendringARCHVISUALS ApSARCHVISUALS ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Andreas Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 108.038 ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 126.800 ARCHVISUALS ApSARCHVISUALS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Andreas Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Ny status NORMALARCHVISUALS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Andreas Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022AdresseendringATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2022Andreas Lund Larsen blir med i ledelsenARCHVISUALS ApSAndreas Lund Larsen blir med i ledelsen for ARCHVISUALS ApS.Se mere
10. mai 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGARCHVISUALS ApSTidligere status: Normal. Andreas Lund Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabARCHVISUALS ApSARCHVISUALS IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ARCHVISUALS ApS. Andreas Lund Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
9. juli 2021Overskudd på DKK 410.920 ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
14. april 2021Overskudd på DKK 143.596 ARCHVISUALS IVSARCHVISUALS IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Andreas Lund Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. august 2020Overskudd på DKK 442.041 ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 151.913 ARCHVISUALS IVSARCHVISUALS IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Andreas Lund Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 76.651 ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
27. desember 2018Overskudd på DKK 269.879 ARCHVISUALS IVSARCHVISUALS IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2017 til 31. oktober. Andreas Lund Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 437.540 ATRA arkitekter Aalborg ApSATRA arkitekter Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Andreas Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
29. desember 2017Overskudd på DKK 167.238 ARCHVISUALS IVSARCHVISUALS IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2016 til 31. oktober. Andreas Lund Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere