28. mars 2008Andreas Sunesen forlater styretANDELSKASSEN NORDØSTJYLLANDAndreas Sunesen forlater styret for ANDELSKASSEN NORDØSTJYLLAND etter en periode på 1 år.Se mere
12. desember 2007AdresseendringANDELSKASSEN NORDØSTJYLLANDANDELSKASSEN NORDØSTJYLLAND flytter fra Arden til Hobro. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
13. juli 2007Andreas Sunesen forlater styretONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEAndreas Sunesen forlater styret for ONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE etter en periode på 3 år.Se mere
29. mars 2007Andreas Sunesen blir med i styretANDELSKASSEN NORDØSTJYLLANDAndreas Sunesen blir med i styret for ANDELSKASSEN NORDØSTJYLLAND.Se mere
29. mars 2007Søren Berg Jakobsen blir med i ledelsenANDELSKASSEN NORDØSTJYLLANDSøren Berg Jakobsen blir med i ledelsen for ANDELSKASSEN NORDØSTJYLLAND. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2007Lars Bjarne Danmark blir adm. direktørANDELSKASSEN NORDØSTJYLLANDLars Bjarne Danmark blir adm. direktør i ANDELSKASSEN NORDØSTJYLLAND. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2007Nytt navn: ANDELSKASSEN NORDØSTJYLLANDANDELSKASSEN ØSTHIMMERLANDANDELSKASSEN ØSTHIMMERLAND skifter navn til ANDELSKASSEN NORDØSTJYLLAND. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
11. januar 2007Regnskap for 2005 offentligjortONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
28. mars 2006Ketty Marie Nielsen blir med i styretONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEKetty Marie Nielsen erstatter Leif Brandt Iversen i styret for ONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE etter en periode på 2 år. Andreas Sunesen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2005Gert Mailand slutter som adm. direktørONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEGert Mailand slutter som adm. direktør i ONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
1. november 2004Søren Berg Jakobsen blir med i ledelsenONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSESøren Berg Jakobsen blir med i ledelsen for ONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Andreas Sunesen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2004Andreas Sunesen blir med i styretONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSEAndreas Sunesen blir med i styret for ONSILD OG OMEGNES ANDELSKASSE.Se mere