2. maiUnderskudd på DKK 18 mio.Alsik A/SAlsik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 11 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
2. aprilAndreas Veilstrup Andersen blir med i styretAlsik A/SAndreas Veilstrup Andersen blir med i styret for Alsik A/S.Se mere
28. mars 2023Overskudd på DKK 18 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 18 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
12. april 2021Underskudd på DKK 794.421 FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
23. april 2020Overskudd på DKK 5,0 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
16. september 2019Endring i eierkretsenFÅRUP SOMMERLAND A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av FÅRUP SOMMERLAND A/S. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
1. september 2019Niels Jørgen Jensen blir adm. direktørFÅRUP SOMMERLAND A/SNiels Jørgen Jensen erstatter Henrik Schnack som adm. direktør i FÅRUP SOMMERLAND A/S. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
30. april 2019Henrik Schnack blir adm. direktørFÅRUP SOMMERLAND A/SHenrik Schnack erstatter Per Dam Jensen som adm. direktør i FÅRUP SOMMERLAND A/S. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
11. april 2019Overskudd på DKK 9,8 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 4,4 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2018 · Turisme.nu“Det er nærmest som at få en Michelin-stjerne…”I øvrigt er det danske Andreas Andersen der er bestyrelsesformand i IAAPA. Les artikkel
19. januar 2018 · Turisme.nu”Vi skal ikke ende som Blockbuster …”Andreas Andersen dukker dog heldigvis op i folkemængden – og han kender en smutvej – eller rettere, han har forbindelserne i orden, og vi bliver lynhurtigt sluset igennem menneskemængden ved indgangen. Les artikkel
3. januar 2018 · Turisme.nuBestyrelsesmedlem fra Fårup Sommerland får international toppost“Vi glæder os meget over Andreas Andersens indtog på det internationale marked, og vi er stolte over at besidde en sådan kapacitet i vores bestyrelse. Les artikkel
17. november 2017 · NordjyskeInternational toppost til Fårup-mandAndreas Andersen, der er blandt andet er medlem af Fårup Sommerlands bestyrelse har fået en formandspost i en international brancheorganisationLes artikkel
19. mai 2017Overskudd på DKK 8,2 mio.FÅRUP SOMMERLAND A/SFÅRUP SOMMERLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
1. april 2017Tage Borregaard forlater ledelsenFÅRUP SOMMERLAND A/STage Borregaard forlater ledelsen for FÅRUP SOMMERLAND A/S etter en periode på 5 måneder. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
1. april 2017Per Dam Jensen blir adm. direktørFÅRUP SOMMERLAND A/SPer Dam Jensen blir adm. direktør i FÅRUP SOMMERLAND A/S. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere
16. november 2016Søren Michael Kragelund slutter som adm. direktørFÅRUP SOMMERLAND A/SSøren Michael Kragelund slutter som adm. direktør i FÅRUP SOMMERLAND A/S. Andreas Veilstrup Andersen er medlem av styret.Se mere