11. juliOverskudd på DKK 142.162 tinyfarms ApStinyfarms ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Væring eier 32,7% av virksomheten.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 4.887 A. Væring Holding ApSA. Væring Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andreas Væring er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniNye navn i styrettinyfarms ApS2 nye medlemmer blir med i styret for tinyfarms ApS. Andreas Væring eier 32,7% av virksomheten.Se mere
7. juniAdresseendringA. Væring Holding ApSA. Væring Holding ApS flytter fra København N til København NV. Andreas Væring er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilAdresseendringtinyfarms ApStinyfarms ApS flytter fra Kongens Lyngby til København Ø. Andreas Væring eier 32,7% av virksomheten.Se mere
15. desember 2023Andreas Væring blir med i styrettinyfarms ApSAndreas Væring blir med i styret for tinyfarms ApS.Se mere
25. august 2023AdresseendringA. Væring Holding ApSA. Væring Holding ApS flytter fra København K til København N. Andreas Væring er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 2.633 A. Væring Holding ApSA. Væring Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. september 2021 til 31. desember 2022. Andreas Væring er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 28.548 tinyfarms ApStinyfarms ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andreas Væring eier 32,7% av virksomheten.Se mere
2. februar 2023Endring i eierkretsentinyfarms ApSAndreas Væring registrert som reell eier av tinyfarms ApS.Se mere
2. februar 2023Adresseendringtinyfarms ApStinyfarms ApS flytter til ny adresse i Kongens Lyngby. Andreas Væring eier 32,7% av virksomheten.Se mere
2. februar 2023Nytt navn: tinyfarms ApSAperture ApSAperture ApS skifter navn til tinyfarms ApS. Andreas Væring eier 32,7% av virksomheten.Se mere
30. august 2022Endring i eierkretsenponik I/SAndreas Væring er ikke lenger registrert som reell eier av ponik I/S.Se mere
15. juni 2022Andreas Væring forlater ledelsenAQfeed ApSAndreas Væring forlater ledelsen for AQfeed ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
15. juni 2022Endring i eierkretsenAQfeed ApSAndreas Væring er ikke lenger registrert som reell eier av AQfeed ApS.Se mere
29. september 2021StiftelseAQfeed ApSAQfeed ApS stiftes i bransjen forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. Andreas Væring er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2021StiftelseA. Væring Holding ApSA. Væring Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Andreas Væring er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2020Stiftelseponik I/Sponik I/S stiftes i bransjen dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder. Andreas Væring eier 50% av virksomheten.Se mere
27. februar 2020Endring i eierkretsenAlarmified IVSAndreas Væring er ikke lenger registrert som reell eier av Alarmified IVS.Se mere
23. mai 2019Underskudd på DKK 560 Alarmified IVSAlarmified IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2018 til 31. desember 2018. Andreas Væring eier 15% av virksomheten.Se mere