20. mars 2012Andrew John Sharpe forlater styretDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/SAndrew John Sharpe forlater styret for DANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/SDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Andrew John Sharpe er medlem av styret.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/SDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Andrew John Sharpe er medlem av styret.Se mere
13. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/SDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Andrew John Sharpe er medlem av styret.Se mere
2. desember 2008Andrew John Sharpe blir med i styretDANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/SAndrew John Sharpe erstatter Melvyn John Garrett i styret for DANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere