31. mai 2016Andrew Mark James forlater styretDSB ØRESUND HOLDING ApSAndrew Mark James forlater styret for DSB ØRESUND HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
15. mars 2016Underskudd på DKK 584.000 DSB ØRESUND HOLDING ApSDSB ØRESUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Andrew Mark James er medlem av styret.Se mere
1. april 2015Underskudd på DKK 41 mio.DSB ØRESUND HOLDING ApSDSB ØRESUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Andrew Mark James er medlem av styret.Se mere
12. februar 2015 · Transport TidendeSelskabsnyt - 12. februarNy hos DSB Øresund Hos DSB Øresund Holding ApS, cvr-nr. 30075196, Telegade 2 i Taastrup, er Andrew Mark James trådt ind i selskabets bestyrelse. Les artikkel
10. februar 2015Andrew Mark James blir med i styretDSB ØRESUND HOLDING ApSAndrew Mark James erstatter Alan Stuart Cockerham i styret for DSB ØRESUND HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere