27. septemberMario Luigi Miglionico slutter som adm. direktørVYSUS DENMARK A/SMario Luigi Miglionico slutter som adm. direktør i VYSUS DENMARK A/S. Andrew Young Allen er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 6,6 mio.VYSUS DENMARK A/SVYSUS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Andrew Young Allen er medlem av styret.Se mere
1. marsJohan Nicklas Welhaven forlater styretVYSUS DENMARK A/SJohan Nicklas Welhaven forlater styret for VYSUS DENMARK A/S etter en periode på 5 måneder. Andrew Young Allen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. marsMario Luigi Miglionico blir adm. direktørVYSUS DENMARK A/SMario Luigi Miglionico blir adm. direktør i VYSUS DENMARK A/S. Andrew Young Allen er medlem av styret.Se mere
29. februarJohan Nicklas Welhaven slutter som adm. direktørVYSUS DENMARK A/SJohan Nicklas Welhaven slutter som adm. direktør i VYSUS DENMARK A/S. Andrew Young Allen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2023Johan Nicklas Welhaven blir med i styretVYSUS DENMARK A/SJohan Nicklas Welhaven erstatter Per Trøjgård Andersen i styret for VYSUS DENMARK A/S etter en periode på 3 år. Andrew Young Allen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. oktober 2023Johan Nicklas Welhaven blir adm. direktørVYSUS DENMARK A/SJohan Nicklas Welhaven erstatter Per Trøjgård Andersen som adm. direktør i VYSUS DENMARK A/S. Andrew Young Allen er medlem av styret.Se mere
9. august 2023Overskudd på DKK 520.413 VYSUS DENMARK A/SVYSUS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Andrew Young Allen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2023Andrew Young Allen blir med i styretVYSUS DENMARK A/SAndrew Young Allen blir med i styret for VYSUS DENMARK A/S.Se mere