6. maiOverskudd på DKK 1,5 mio.LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
1. maiBenjamin Rosenberg Jessen blir med i styretLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SBenjamin Rosenberg Jessen blir med i styret for LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S. Anette Bugge Skibsted er fortsatt styremedlem.Se mere
30. aprilAlf Thomassen forlater styretLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SAlf Thomassen forlater styret for LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S etter en periode på 3 måneder. Anette Bugge Skibsted er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februarAlf Thomassen blir med i styretLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SAlf Thomassen blir med i styret for LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S. Anette Bugge Skibsted er fortsatt styremedlem.Se mere
4. desember 2023Mette Sønderup forlater styretLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SMette Sønderup forlater styret for LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S etter en periode på 3 år. Anette Bugge Skibsted er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2023Rasmus Sielemann Christensen blir med i styretLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SRasmus Sielemann Christensen blir med i styret for LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S. Anette Bugge Skibsted er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
25. mai 2022 · Energy Supply DKRokader i bestyrelser og direktioner: Nyt fra Verdo, Everfuel, Isoplus og KredsløbDorthe Minna Hansen, Jørn Hedegaard Jensin, Anette Bugge Skibsted og Tommy Johansen Wedel er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Helge Anker Andreasen, Henrik Brade og Anette Heje Skafte. Les artikkel
17. mai 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
4. mai 2022Anette Bugge Skibsted blir med i styretLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/SAnette Bugge Skibsted blir med i styret for LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S.Se mere
22. september 2017Claus Dam Christophersen blir med i ledelsenElectrification Programme Aarsleff I/SClaus Dam Christophersen erstatter Anette Bugge Skibsted i ledelsen for Electrification Programme Aarsleff I/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. januar 2017Anette Bugge Skibsted blir med i ledelsenElectrification Programme Aarsleff I/SAnette Bugge Skibsted blir med i ledelsen for Electrification Programme Aarsleff I/S.Se mere
31. mai 2011Anette Bugge Skibsted forlater styretVAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/SAnette Bugge Skibsted forlater styret for VAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/S etter en periode på 4 år.Se mere
8. mars 2010Anette Bugge Skibsted forlater ledelsenALEXANDER THULSTRUP HOLDING ApSAnette Bugge Skibsted forlater ledelsen for ALEXANDER THULSTRUP HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALEXANDER THULSTRUP HOLDING ApSTidligere status: Normal. Anette Bugge Skibsted er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2008Ny status UNDER KONKURSVAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/STidligere status: Normal. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af friske bageriprodukterVAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/STidligere bransje: Bagerforretninger. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
6. november 2007AdresseendringVAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/SVAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/S flytter fra Kgs.Lyngby til København Ø. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
6. november 2007Nytt navn: VAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/SDET ØKOLOGISKE BAGERI AF 27. SEPTEMBER 2007 A/SDET ØKOLOGISKE BAGERI AF 27. SEPTEMBER 2007 A/S skifter navn til VAN HAUEN'S ØKOLOGISKE BAGERI A/S. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2007StiftelseDET ØKOLOGISKE BAGERI AF 27. SEPTEMBER 2007 A/SDET ØKOLOGISKE BAGERI AF 27. SEPTEMBER 2007 A/S stiftes i bransjen bagerforretninger. Anette Bugge Skibsted er medlem av styret.Se mere