2. septemberOverskudd på DKK 10 mio.MAP BOLIG A/SMAP BOLIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
27. augustOverskudd på DKK 11 mio.P. DUE HOLDING ApSP. DUE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
27. augustOverskudd på DKK 8,4 mio.DUAS Bolig A/SDUAS Bolig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 120.532 IC ELECTRIC A/SIC ELECTRIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
15. maiUnderskudd på DKK 192 The Penthouse ApSThe Penthouse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Due Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 175.616 Din Udlejning ApSDin Udlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Due Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 170.452 A. Due Holding ApSA. Due Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Due Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
7. marsMartin Nyborg Vestergaard forlater styretIC ELECTRIC A/SMartin Nyborg Vestergaard forlater styret for IC ELECTRIC A/S etter en periode på 9 måneder. Anette Due Laursen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. januarAnette Due Laursen blir med i styretVE-Bolig ApSAnette Due Laursen blir med i styret for VE-Bolig ApS.Se mere
12. januarAdresseendringVE-Bolig ApSVE-Bolig ApS flytter fra Vejle til Hedensted. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
12. januarNytt navn: VE-Bolig ApSHOI PropCo 3 ApSHOI PropCo 3 ApS skifter navn til VE-Bolig ApS. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 7,7 mio.MAP BOLIG A/SMAP BOLIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 31 mio.K.L.H. 2 ApSK.L.H. 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 48 mio.DUAS Bolig A/SDUAS Bolig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 44 mio.CE-Bolig A/SCE-Bolig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Underskudd på DKK 817.543 H-Bolig ApSH-Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 95 mio.E-BOLIG A/SE-BOLIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 151 mio.K.L.H. ApSK.L.H. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 33 mio.C-BOLIG A/SC-BOLIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 35.302 MAP BYG ApSMAP BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Due Laursen er medlem av styret.Se mere