4. august 2000Anette Eline Brovang forlater ledelsenBROVANG UDSTILLINGER ApSAnette Eline Brovang forlater ledelsen for BROVANG UDSTILLINGER ApS etter en periode på 7 år.Se mere
30. juni 2000Nye navn i styretBROVANG UDSTILLINGER ApS3 nye medlemmer blir med i styret for BROVANG UDSTILLINGER ApS. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Michael Gravesen blir med i ledelsenEXPO DISPLAY ApSMichael Gravesen erstatter Anette Eline Brovang i ledelsen for EXPO DISPLAY ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. juni 2000Michael Gravesen blir med i ledelsenBROVANG UDSTILLINGER ApSMichael Gravesen blir med i ledelsen for BROVANG UDSTILLINGER ApS. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Claus Cornelius Møller blir med i ledelsenBROVANG HOLDING ApSClaus Cornelius Møller erstatter Anette Eline Brovang i ledelsen for BROVANG HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. juni 2000AdresseendringBROVANG UDSTILLINGER ApSBROVANG UDSTILLINGER ApS flytter fra Glostrup til Albertslund. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Nytt navn: BROVANG UDSTILLINGER ApSBROVANG ApSBROVANG ApS skifter navn til BROVANG UDSTILLINGER ApS. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBROVANG HOLDING ApSBROVANG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBROVANG ApSBROVANG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortEXPO DISPLAY ApSEXPO DISPLAY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortEXPO DISPLAY ApSEXPO DISPLAY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortBROVANG ApSBROVANG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortBROVANG HOLDING ApSBROVANG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 1999Carsten Brovang forlater styretEXPO DISPLAY ApSCarsten Brovang forlater styret for EXPO DISPLAY ApS etter en periode på 2 år. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 1999Carsten Brovang forlater styretBROVANG HOLDING ApSCarsten Brovang forlater styret for BROVANG HOLDING ApS etter en periode på 2 år. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 1999Anette Eline Brovang blir med i ledelsenBROVANG HOLDING ApSAnette Eline Brovang erstatter Carsten Brovang i ledelsen for BROVANG HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. april 1999Anette Eline Brovang blir med i ledelsenEXPO DISPLAY ApSAnette Eline Brovang erstatter Carsten Brovang i ledelsen for EXPO DISPLAY ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. juli 1998Carsten Brovang forlater ledelsenBROVANG ApSCarsten Brovang forlater ledelsen for BROVANG ApS etter en periode på 5 år. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortBROVANG ApSBROVANG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortBROVANG ApSBROVANG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Anette Eline Brovang er medlem af ledelsen.Se mere