20. desember 2012Anette Karina Mortensen forlater styretGEORG ERNST A/SAnette Karina Mortensen forlater styret for GEORG ERNST A/S etter en periode på 8 år.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
30. august 2010AdresseendringGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S flytter til ny adresse i Nyborg. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
24. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
16. februar 2010Ny bransje: InvesteringsselskaberGEORG ERNST A/STidligere bransje: Opførelse af bygninger. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerGEORG ERNST A/STidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortGEORG ERNST A/SGEORG ERNST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anette Karina Mortensen er medlem av styret.Se mere
7. januar 2005Anette Karina Mortensen blir med i styretGEORG ERNST A/SAnette Karina Mortensen blir med i styret for GEORG ERNST A/S.Se mere