7. september 2005Flemming Holst blir med i styretHK AUTOMOBILER A/SFlemming Holst erstatter Anette Kjærsgaard Bach i styret for HK AUTOMOBILER A/S etter en periode på 7 år.Se mere
27. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
30. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
26. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
21. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
31. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
13. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
31. mars 1999StiftelseHK AUTOMOBILER A/SHK AUTOMOBILER A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
1. januar 1999Anette Kjærsgaard Bach blir med i styretHK AUTOMOBILER A/SAnette Kjærsgaard Bach blir med i styret for HK AUTOMOBILER A/S.Se mere
1. januar 1999Anette Kjærsgaard Bach forlater styretHK AUTOMOBILER ApSAnette Kjærsgaard Bach forlater styret for HK AUTOMOBILER ApS etter en periode på 5 år.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortHK AUTOMOBILER ApSHK AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortHK AUTOMOBILER ApSHK AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
24. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortHK AUTOMOBILER ApSHK AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
7. februar 1995Nytt navn: HK AUTOMOBILER ApSH.K. AUTOMOBILER ApSH.K. AUTOMOBILER ApS skifter navn til HK AUTOMOBILER ApS. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere
10. juni 1994Anette Kjærsgaard Bach blir med i styretH.K. AUTOMOBILER ApSAnette Kjærsgaard Bach erstatter Birthe Hage Kjærsgaard i styret for H.K. AUTOMOBILER ApS etter en periode på 20 år.Se mere
10. juni 1994Birthe Hage Kjærsgaard blir med i ledelsenH.K. AUTOMOBILER ApSBirthe Hage Kjærsgaard blir med i ledelsen for H.K. AUTOMOBILER ApS. Anette Kjærsgaard Bach er medlem av styret.Se mere