25. januar 2021Anette Møller Rasmussen forlater styretTMR Ejendomme ApSAnette Møller Rasmussen forlater styret for TMR Ejendomme ApS etter en periode på 47 år.Se mere
23. januar 2021Ny selskapsform AnpartsselskabTMR Ejendomme ApSKJELD RASMUSSEN A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til TMR Ejendomme ApS. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. desember 2020Thomas Møller Rasmussen forlater styretKJELD RASMUSSEN A/SThomas Møller Rasmussen forlater styret for KJELD RASMUSSEN A/S etter en periode på 9 år. Anette Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. desember 2020Thomas Møller Rasmussen blir med i ledelsenKJELD RASMUSSEN A/SThomas Møller Rasmussen erstatter Kjeld Rasmussen i ledelsen for KJELD RASMUSSEN A/S etter en periode på 47 år. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. november 2020AdresseendringKJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S flytter fra Juelsminde til Mårslet. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2020Endring i eierkretsenKJELD RASMUSSEN A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av KJELD RASMUSSEN A/S. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
4. september 2020Underskudd på DKK 12.537 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
25. november 2019Overskudd på DKK 47.232 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. november 2018Overskudd på DKK 14.461 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
14. november 2017Overskudd på DKK 342.772 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
8. november 2016Underskudd på DKK 160.437 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
26. november 2015Overskudd på DKK 377.148 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
26. november 2014Overskudd på DKK 437.062 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
26. november 2013Overskudd på DKK 144.373 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
24. november 2012Underskudd på DKK 43.157 KJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
7. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortKJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2011Erstatning i styretKJELD RASMUSSEN A/S3 endringer i styret for KJELD RASMUSSEN A/S. Anette Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. oktober 2011Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeKJELD RASMUSSEN A/STidligere bransje: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortKJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortKJELD RASMUSSEN A/SKJELD RASMUSSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Anette Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere