3. juli 2023Anette Nørmark Christensen forlater ledelsenArttiles ApSAnette Nørmark Christensen forlater ledelsen for Arttiles ApS etter en periode på 5 år.Se mere
28. juni 2023Anette Nørmark Christensen forlater ledelsenThe World is Holding ApSAnette Nørmark Christensen forlater ledelsen for The World is Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
6. september 2022Anette Nørmark Christensen forlater ledelsenNetten Holding ApSAnette Nørmark Christensen forlater ledelsen for Netten Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
6. september 2022Endring i eierkretsenNetten Holding ApSAnette Nørmark Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av Netten Holding ApS.Se mere
22. juni 2022Underskudd på DKK 108.750 Netten Holding ApSNetten Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2022Overskudd på DKK 88.385 Arttiles ApSArttiles ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2022Underskudd på DKK 6.250 The World is Holding ApSThe World is Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Endring i eierkretsenThe World is Holding ApSAnette Nørmark Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av The World is Holding ApS.Se mere
7. mars 2022Endring i eierkretsenArttiles ApSAnette Nørmark Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av Arttiles ApS.Se mere
16. juni 2021Underskudd på DKK 103.366 Arttiles ApSArttiles ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2021Underskudd på DKK 2.500 The World is Holding ApSThe World is Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Underskudd på DKK 2.500 Netten Holding ApSNetten Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2020AdresseendringNetten Holding ApSNetten Holding ApS flytter fra Frederiksberg C til København Ø. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Anette Nørmark Christensen blir med i ledelsenNetten Holding ApSAnette Nørmark Christensen erstatter Martin Jais Hansen i ledelsen for Netten Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2020Endring i eierkretsenArttiles ApSMartin Jais Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Arttiles ApS. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Endring i eierkretsenNetten Holding ApSAnette Nørmark Christensen registrert som reell eier av Netten Holding ApS.Se mere
22. desember 2020Nytt navn: Netten Holding ApSMAJAHA Holding ApSMAJAHA Holding ApS skifter navn til Netten Holding ApS. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2020Underskudd på DKK 2.500 The World is Holding ApSThe World is Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mai 2019 til 31. desember 2019. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2020Underskudd på DKK 330.138 Arttiles ApSArttiles ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2019. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2019StiftelseThe World is Holding ApSThe World is Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anette Nørmark Christensen er medlem af ledelsen.Se mere