30. april 2008Anette Pedersen forlater styretKOMPAN HOLDING A/SAnette Pedersen forlater styret for KOMPAN HOLDING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
30. april 2008Anette Pedersen forlater styretKompan A/SAnette Pedersen forlater styret for Kompan A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelserKOMPAN HOLDING A/STidligere bransje: Databehandling. Anette Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedKompan A/STidligere bransje: Fremstilling af sportsrekvisitter. Anette Pedersen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortKompan A/SKompan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anette Pedersen er medlem av styret.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortKOMPAN HOLDING A/SKOMPAN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anette Pedersen er medlem av styret.Se mere
26. april 2007Dorthe Brandi-Hansen blir med i styretKompan A/SDorthe Brandi-Hansen erstatter Poul Arne Nielsen i styret for Kompan A/S etter en periode på 11 år. Anette Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. april 2007Anette Pedersen blir med i styretKOMPAN HOLDING A/SAnette Pedersen blir med i styret for KOMPAN HOLDING A/S.Se mere
31. desember 2006Anette Pedersen blir med i styretKompan A/SAnette Pedersen erstatter Kim Grandahl Papsø i styret for Kompan A/S etter en periode på 7 år.Se mere