24. oktober 2023Underskudd på DKK 13.621 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022AdresseendringHOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS flytter til ny adresse i Køge. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2021Overskudd på DKK 30.232 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2021Endring i eierkretsenHOLDING HBE ApSAnette Rasmussen registrert som reell eier av HOLDING HBE ApS.Se mere
17. november 2020Overskudd på DKK 55.291 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2019Underskudd på DKK 1,1 mio.HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 2.848 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2017Underskudd på DKK 2.934 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2016Underskudd på DKK 396.532 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2015Underskudd på DKK 164.643 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2014Overskudd på DKK 2.187 HOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2014AdresseendringHOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS flytter fra Maribo til Køge. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2014StiftelseHOLDING HBE ApSHOLDING HBE ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2008Anette Rasmussen forlater ledelsenHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApSAnette Rasmussen forlater ledelsen for HAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApSTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApSHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApSHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2005Regnskap for 2005 offentligjortHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApSHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApSHAVDRUP BYGGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Anette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere