28. juniOverskudd på DKK 380.682 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 499.031 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarBjarne Eg blir med i ledelsenKONZENZUS HOLDING ApSBjarne Eg blir med i ledelsen for KONZENZUS HOLDING ApS. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarEndring i eierkretsenKONZENZUS HOLDING ApSBjarne Eg registrert som reell eier av KONZENZUS HOLDING ApS. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 240.471 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 20.510 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 172.802 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 106.160 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 122.767 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2021Overskudd på DKK 128.185 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.KONZENZUS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 102.759 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 360.762 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2019Underskudd på DKK 9.909 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2019Overskudd på DKK 163.703 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 77.088 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 135.034 KONZENZUS HOLDING ApSKONZENZUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2017Bjarne Eg blir med i ledelsenKONZENZUS ApSBjarne Eg blir med i ledelsen for KONZENZUS ApS. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2017Endring i eierkretsenKONZENZUS ApSBjarne Eg registrert som reell eier av KONZENZUS ApS. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 248.670 KONZENZUS ApSKONZENZUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anette Schlünzen er medlem af ledelsen.Se mere