29. august 2014Christian Andersen blir med i styretHELCO METAL A/SChristian Andersen erstatter Anette Sørensen i styret for HELCO METAL A/S etter en periode på 23 år.Se mere
1. mai 2014Tom Kenneth Davidsen blir med i ledelsenHELCO METAL A/STom Kenneth Davidsen blir med i ledelsen for HELCO METAL A/S. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2014Stig Husmer Hellmuth forlater styretHELCO METAL A/SStig Husmer Hellmuth forlater styret for HELCO METAL A/S etter en periode på 23 år. Anette Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2014Stig Husmer Hellmuth forlater ledelsenHELCO METAL A/SStig Husmer Hellmuth forlater ledelsen for HELCO METAL A/S etter en periode på 23 år. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
22. april 2014Overskudd på DKK 96.095 HELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2013Underskudd på DKK 358.040 HELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
24. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
19. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
9. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med metaller og metalmalmeHELCO METAL A/STidligere bransje: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
2. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
25. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
2. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere
19. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortHELCO METAL A/SHELCO METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anette Sørensen er medlem av styret.Se mere